Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD - HOUSE OF FAITH CONNECTIONS

Rhif yr elusen: 1124914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £149.32k £150.56k £191.85k £200.93k £201.32k
Cyfanswm gwariant £125.69k £113.36k £130.21k £154.01k £174.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A