Hanes ariannol MIFAL TZEDOKO V'CHESED LIMITED

Rhif yr elusen: 1124961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 27/06/2020 27/06/2021 27/06/2022 27/06/2023 27/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £815.90k £999.25k £838.36k £990.73k £7.24m
Cyfanswm gwariant £694.98k £988.40k £880.70k £982.59k £7.42m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £815.90k £999.25k £838.36k £990.73k £7.24m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £673.43k £987.15k £880.70k £956.73k £7.42m
Gwariant - Ar godi arian £73 £0 £0 £500 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £31.86k £27.36k £0 £4.66k
Gwariant - Sefydliad grantiau £564.27k £680.69k £483.55k £587.39k £6.97m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £21.48k £1.25k £0 £25.36k £0