Hanes ariannol THE SAID FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1125521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.86m | £3.90m | £3.86m | £3.35m | £8.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.54m | £5.71m | £4.82m | £5.37m | £8.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.84m | £69.00k | £132.00k | £79.00k | £5.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.00m | £3.80m | £3.62m | £3.25m | £3.77m | |
|
Incwm - Arall | £17.00k | £34.00k | £107.00k | £22.00k | £21.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.09m | £3.78m | £3.75m | £3.54m | £6.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.45m | £1.93m | £1.06m | £1.83m | £1.54m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.00k | £83.00k | £72.00k | £89.00k | £81.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.91m | £2.31m | £2.14m | £1.24m | £5.56m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £523.00k | £1.93m | £524.00k | £846.00k | £624.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.