Hanes ariannol BRECKON HILL COMMUNITY ENTERPRISE

Rhif yr elusen: 1125513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £111.88k £171.68k £144.42k £104.44k £126.47k
Cyfanswm gwariant £83.93k £106.01k £128.81k £137.08k £120.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £17.35k £7.64k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £17.35k £22.85k