Hanes ariannol THE CHRISTINE WOODBERRY MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1124842
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/01/2017 | 12/01/2018 | 12/01/2019 | 12/01/2020 | 12/01/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.00k | £2.46k | £2.00k | £2.91k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.22k | £6.53k | £1.22k | £226 | £997 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.