TEVIOT BRITISH BANGLADESHI ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. To promote Islamic education to the community with the provision of mother tongue and Arabic Classes for the age between 06 to 16. 2. To the regular activities, the centre provides advisory services to the local community. 3. To run mosque for daily prayers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
- TEVIOT BANGLADESHI CULTURAL COMMUNITY GROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabed Uddin | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Arif Abdur Rahmaan | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Mohammed Azir Uddin | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
SHAKATH ALI | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
Syed Monjur Hussain | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
ABDUL AHAD | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
SELAUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
SHER MOHAMMAD | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
AMRAN ALI | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
Mohammed Nurul Bari | Ymddiriedolwr | 13 August 2015 |
|
|
||||
MOHAMMED JOYNAL ABEDIN | Ymddiriedolwr | 13 August 2015 |
|
|
||||
Abu Syed Choudhury | Ymddiriedolwr | 13 August 2015 |
|
|
||||
ZABED AHMED CHOWDHURY | Ymddiriedolwr | 11 September 2013 |
|
|
||||
Ashraf Ali Syed | Ymddiriedolwr | 12 January 2013 |
|
|
||||
USTAR UDDIN | Ymddiriedolwr | 21 January 1999 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.67k | £58.64k | £62.33k | £54.43k | £51.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.44k | £51.03k | £42.67k | £34.42k | £37.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 JUNE 2005 AS AMENDED ON 24/05/2015
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS LIVING IN THE LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS AND IN PARTICULAR MEMBERS OF THE BANGLADESHI COMMUNITY WHO ARE IN HARDSHIP BY 1 RELIEVING POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS THROUGH THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION TO THE SAID INHABITANTS IN NEED OF SUCH ADVICE THAT MAY INCLUDE WELFARE BENEFITS, HEALTH AND EMPLOYMENT AND 2 ADVANCING EDUCATION IN PARTICULAR THE PROVISION OF LANGUAGE AND OTHER SUBJECT CLASSES 3 THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS HAVING NEED OF FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
181 Teviot Street
LONDON
E14 6PY
- Ffôn:
- 07483457315
- E-bost:
- tbba1818@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window