Ymddiriedolwyr THE NUCLEAR INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1125404

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia Crosbie | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Kirsty Armer | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Prof Adrian Bull MBE | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Hannah Paterson | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Linda Aylmore | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
Saralyn Thomas MNucI | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Fiona Elizabeth Rayment OBE | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
||||
Richard Deakin FNucI | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Sasha Wynn Davies | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
Jennifer Ruth Nugent | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Jasbir Sidhu | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
Mark Salisbury FNucI | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||
NICOLA O'KEEFFE | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.