TEMPLE GARDEN FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Temple Garden Foundation works in partnership with local communities in rural Cambodia to promote sustainable development for those living in poverty. The Foundation selects projects where livelihoods can be improved significantly through simple community initiatives. Programmes include water and sanitation, basic road/bridge infrastructure, healthcare and child and adult education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cambodia
Llywodraethu
- 01 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAD LEVITT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Fabienne Enderlin | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Sylvia Saw | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|
||||
Mark David Corson Ferguson | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|
||||
Robert Joseph Biro | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Peter E Wild | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Andrew Ferguson | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Supriya Sen | Ymddiriedolwr | 03 June 2016 |
|
|
||||
CHARLOTTE EMMA MARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £277.02k | £210.58k | £260.80k | £278.46k | £373.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.61k | £235.04k | £257.66k | £244.92k | £289.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE THE RELIEF OF POVERTY, THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROTECTION OF HEALTH, IN PARTICULAR BY MAKING GRANTS TO SUPPORT PROJECTS TO DELIVER THE FOLLOWING ESSENTIAL SERVICES TO DISADVANTAGED COMMUNITIES IN RURAL CAMBODIA AND ELSEWHERE IN ASIA; (A) CLEAN WATER SUPPLIES; (B) HYGIENIC SEWAGE SYSTEMS; (C) HEALTHCARE SERVICES; (D) EDUCATION; AND (E) ELECTRICITY, GAS AND OTHER ESSENTIAL SUPPLIES.
Maes buddion
CAMBODIA AND ELSEWHERE IN ASIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Egerton Gardens
Flat 2 Egerton Gardens
London
SW3 2BS
- Ffôn:
- 07725977385
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window