Hanes ariannol THE VINE DORKING

Rhif yr elusen: 1125238
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £57.94k £45.09k £43.94k £25.92k £0
Cyfanswm gwariant £25.56k £48.20k £44.96k £40.08k £14.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A