Hanes ariannol JAMES ALLEN'S GIRLS' SCHOOL
Rhif yr elusen: 1124853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.25m | £22.07m | £22.79m | £25.08m | £28.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.97m | £22.65m | £22.48m | £24.26m | £25.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £69.48k | £0 | £505.86k | £31.68k | £699.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.82m | £1.31m | £1.06m | £1.96m | £2.09m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.92m | £18.83m | £19.40m | £21.14m | £25.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £517.75k | £448.83k | £358.24k | £318.45k | £366.30k | |
|
Incwm - Arall | £1.62m | £1.48m | £1.46m | £1.63m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £494.78k | £24.58k | £654.52k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.52m | £20.67m | £20.56m | £22.09m | £25.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.45m | £1.98m | £1.92m | £2.17m | £567.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.45k | £20.09k | £23.88k | £28.92k | £41.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £71.14k | £68.91k | £64.62k | £64.34k | £82.93k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.