EUROPA NOSTRA UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support Europa Nostra, its 'Parent Body', in its objectives and to promote awareness of, access to and enjoyment of European heritage.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 291690 EUROPA NOSTRA LONDON
- 04 Rhagfyr 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Jadwiga Karmowska | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Emma Mather Collins | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Frederick Benjamin Guy Hervey-Bathurst | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Oliver Dunn | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Rebecca Helen Shelley | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Peter Ovenstone | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Sara Johnston Crofts | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
CHARLES WAINWRIGHT THOMSON | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24k | £0 | £2.56k | £163 | £5.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75k | £261 | £496 | £1.13k | £2.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PAY OR APPLY OR CAUSE TO BE PAID OR APPLIED AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT THE INCOME AND IF, AND IN SO FAR AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT, THE CAPITAL OF THE TRUST FUND IN OR TOWARDS: (A) PROMOTING AND FOSTERING IN GREAT BRITAIN AND IN EUROPE FOR THE PUBLIC BENEFIT: I. THE CONSERVATION OF THE EUROPEAN CULTURAL AND NATURAL HERITAGE II. HIGH STANDARDS OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND PLANNING III. THE IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT IN TOWN AND COUNTRY (B) THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER PURPOSES AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS,
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 Victoria Road
CHESHAM
Buckinghamshire
HP5 3AJ
- Ffôn:
- 07817 091791
- E-bost:
- europanostrauk@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window