ymddiriedolwyr NSR ROLLING STOCK RESTORATION TRUST
Rhif yr elusen: 1127895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Edward Smith BSc MPhil | Cadeirydd | 21 September 2013 |
|
|||||
Robert John Heath | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|||||
Kieron Mark Rigby | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Keith David Peterson | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Jonathan Beardmore | Ymddiriedolwr | 19 April 2020 |
|
|
||||
DAVE SCRAGG | Ymddiriedolwr | 29 October 2012 |
|
|
||||
RICHARD ANTHONY WARREN MD FRCS | Ymddiriedolwr | 19 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.