Hanes ariannol CHARLIE CHAPLIN ADVENTURE PLAYGROUND
Rhif yr elusen: 1126143
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £700.13k | £636.09k | £872.84k | £946.98k | £428.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £596.65k | £707.02k | £751.45k | £798.34k | £614.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £660.46k | £594.11k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.41k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £696.69k | £608.59k | £872.84k | £918.36k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27 | £24 | £0 | £6 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £27.48k | £0 | £28.62k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £549.56k | £671.91k | £751.45k | £798.34k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.09k | £35.12k | £33.93k | £22.75k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £47.09k | £35.12k | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.