WIZO.UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To give assistance & relief to impoverished women and children in Israel.To help support and strengthen the family in Israel, to enable our charitable work to include citizens of all religious beliefs, race & creed and to further Jewish education in Israel, the UK and the Republic of Ireland.To sponsor all existing projects in Israel including day care centres, family centres & other projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Cyfanswm incwm:
£2,039,452
Roddion a chymynroddion | £1.32m | |
Weithgareddau elusennol | £558.03k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £157.18k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,112,664
Codi arian | £546.66k | |
Weithgareddau elusennol | £1.57m | |
Arall | £0 |
£303,924 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £546.66k | |
Gwariant elusennol | £1.57m |
Codi arian a Arall Gwariant | £546.66k | |
Gwariant elusennol | £1.57m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £230.71k |
Pobl

14 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
460 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Israel
- Yr Alban
Llywodraethu
- 09 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 260522 THE DAVID LANDAU CHARITABLE TRUST
- 16 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francine Barsam | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Natasha Kaye | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Dr Kate Schnelling | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Danielle Shane | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Annabel Rachel Stelzer | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Natasha Hausdorff | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Claude Littner | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Stephen Jonathan Brower | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £1.24m | £2.29m | £1.39m | £2.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.74m | £1.47m | £2.57m | £1.49m | £2.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £56.29k | £5.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £466.20k | £544.83k | £1.32m | £833.49k | £1.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.39m | £555.14k | £843.62k | £438.39k | £558.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £184.20k | £142.51k | £134.79k | £119.97k | £157.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £36.15k | £124.63k | £957.19k | £484.79k | £895.08k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.06m | £1.12m | £2.24m | £1.19m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £674.51k | £348.85k | £331.64k | £307.63k | £546.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.85k | £29.75k | £34.39k | £34.55k | £35.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.33m | £479.62k | £1.65m | £567.40k | £821.76k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £59.34k | £54.91k | £58.00k | £52.40k | £56.94k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.55k | £7.39k | £7.81m | £23.75k | £17.55k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £8.09m | £7.69m | £7.40k | £6.84m | £6.66m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.19m | £444.48k | £1.35m | £1.03m | £1.25m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.58m | £2.10m | £2.46m | £1.75m | £1.55m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 18 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 18 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/07/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/05/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
1 TO BENEFIT THE PEOPLE OF ISRAEL BY SUPPORTING THE CHARITABLE WORK OF WIZO IN THE STATE OF ISRAEL THROUGH THE SUPPORT OF YOUNG PEOPLE, WOMEN AFFECTED BY VIOLENCE, FAMILIES IN NEED, IMMIGRANTS AND THE ELDERLY; 2 TO ADVANCE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, EDUCATION (INCLUDING VOCATIONAL SCHOOLS) AMONGST ALL SECTIONS OF THE POPULATION IN ISRAEL; 3 TO RELIEVE POVERTY AMONGST ALL SECTIONS OF THE POPULATION IN ISRAEL; 4 TO ADVANCE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, EDUCATION AMONGST ALL SECTIONS OF THE JEWISH COMMUNITIES OF THE UNITED KINGDOM AND THE REPUBLIC OF IRELAND.
Maes buddion
ISRAEL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Penta Court
Station Road
Borehamwood
WD6 1SL
- Ffôn:
- 02073199169
- E-bost:
- central@wizouk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window