Hanes ariannol BERNARD LEWIS FAMILY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1125035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £2.56m | £2.57m | £3.06m | £134.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £2.42m | £1.57m | £1.83m | £5.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.02m | £2.52m | £2.52m | £3.02m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42.88k | £43.97k | £56.13k | £47.64k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.20m | £2.42m | £1.57m | £1.81m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £223 | £196 | £228 | £19.10k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.21k | £12.00k | £12.60k | £13.23k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.13m | £2.28m | £1.41m | £1.63m | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £223 | £196 | £228 | £19.10k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.