Hanes ariannol THE RAINBOW CENTRE (MARHAM)
Rhif yr elusen: 1126581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.63m | £1.33m | £1.14m | £1.34m | £1.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.56m | £1.39m | £1.10m | £1.23m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £409.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £53.08k | £88.25k | £117.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £530.08k | £549.46k | £539.02k | £424.37k | £472.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.42k | £3.61k | £1.57k | £0 | £707 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.09m | £777.70k | £602.25k | £911.57k | £1.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £201 | £149 | £21 | £23 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.56m | £1.39m | £1.10m | £1.23m | £1.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.10k | £2.35k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £452 | £0 | £706 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.