THE RAINBOW CENTRE (MARHAM)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Day-Care Centre for children - 3 months to 12 years
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Cyfanswm incwm:
£1,602,933
Roddion a chymynroddion | £494.89k | |
Weithgareddau elusennol | £1.11m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £401 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,617,239
Codi arian | £401 | |
Weithgareddau elusennol | £1.62m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £432,787 o 2 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £401 | |
Gwariant elusennol | £1.62m |
Pobl

55 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Andrew Hitchen | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Catherine Margaret Isabelle Hall | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Alison Mclean | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Claire Wigglesworth | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Maximillian Richard Charles Alan Hayward | Ymddiriedolwr | 14 January 2018 |
|
|||||
Gary James Walker MBE TD VR | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
DORA MASAUDA GENT | Ymddiriedolwr | 29 April 2008 |
|
|
||||
DAVID SMITH BSC RAF | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £1.14m | £1.34m | £1.50m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.10m | £1.23m | £1.45m | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £409.85k | £432.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £88.25k | £117.83k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £549.46k | £539.02k | £424.37k | £472.42k | £494.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.61k | £1.57k | £0 | £707 | £401 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £777.70k | £602.25k | £911.57k | £1.03m | £1.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £149 | £21 | £23 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.39m | £1.10m | £1.23m | £1.44m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.35k | £0 | £0 | £0 | £401 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £4.36k | £4.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £452 | £0 | £706 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.47k | £8.60k | £6.45k | £4.84k | £7.30k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £280.43k | £289.82k | £400.37k | £462.89k | £446.43k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £93.66k | £56.51k | £57.82k | £64.20k | £64.51k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE EDUCATION OF CHILDREN (PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE) AND TO ENHANCE THEIR DEVELOPMENT BY: (A) PROVIDING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES AND TRAINING COURSES; AND (B) ENCOURAGING AND FACILITATING THE STUDY OF THE EDUCATIONAL/DEVELOPMENTAL NEEDS OF SUCH CHILDREN AND OF THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN, AND RECOGNITION OF, SUCH NEEDS; AND (C) SUCH OTHER CHARITABLE MEANS AS THE DIRECTORS SHALL REASONABLY THINK FIT.
Maes buddion
NORFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE RAINBOW CENTRE
ELM ROAD
UPPER MARHAM
KING'S LYNN
PE33 9NF
- Ffôn:
- 01760446161
- E-bost:
- dee@marhamrainbow.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window