ymddiriedolwyr THE RAINBOW CENTRE (MARHAM)
Rhif yr elusen: 1126581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Andrew Hitchen | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Catherine Margaret Isabelle Hall | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Alison Mclean | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Paul Grimes | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Claire Wigglesworth | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Maximillian Richard Charles Alan Hayward | Ymddiriedolwr | 14 January 2018 |
|
|||||
Gary James Walker MBE TD VR | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
DORA MASAUDA GENT | Ymddiriedolwr | 29 April 2008 |
|
|
||||
DAVID SMITH BSC RAF | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.