Hanes ariannol APOSTOLIC FAITH CHURCH KRUGGER (MUGODHI) UK

Rhif yr elusen: 1126590
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £6.11k £3.54k £5.92k £6.00k £10.27k
Cyfanswm gwariant £6.93k £5.25k £6.50k £5.81k £9.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0