TANZEEMUS SUNNAH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing general education within Bangladeshi community in the UK and Bangladesh.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Newham
- Tower Hamlets
- Bangladesh
Llywodraethu
- 20 Awst 2008: Cofrestrwyd
- Islamic Research and Da'wah Council UK (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANA CHOWDHURY | Cadeirydd |
|
|
|||||
MOHAMMOD ZIAUR RAHMAN CHOWDHURY | Ymddiriedolwr | 19 July 2013 |
|
|
||||
SHEAB UDDIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.25k | £4.00k | £9.70k | £8.96k | £7.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.40k | £3.67k | £7.90k | £7.35k | £6.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ebrill 2025 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ebrill 2025 | 435 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Hydref 2023 | 267 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Mawrth 2022 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Chwefror 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 1 JANUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO WORK FOR BETTER PROVISION OF EDUCATION TO THE DISADVANTAGED PEOPLE OF BANGLADESH AND PROVIDE THE MOTHER TONGUE AND CULTURAL EDUCATION TO THE CHILDREN IN THE UNITED KINGDOM. A TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, SICKNESS AND POOR HEALTH AMONGST BANGLADESHI ELDERLY PEOPLE. B THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH AMONG CITIZENS OF BANGLADESH. C TO WORK FOR THE ERADICATION OF POVERTY THROUGH INTERNATIONAL ASSISTED PROGRAMMERS.
Maes buddion
BANGLADESH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 4
Lister House
Lomas Street
London
E1 5BG
- Ffôn:
- 07930142376
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window