Hanes ariannol THE CHARNWOOD LEARNING CENTRE

Rhif yr elusen: 1129678
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 93 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £18.75k £19.95k £61.25k £17.47k £8.16k
Cyfanswm gwariant £16.81k £17.57k £55.58k £17.25k £7.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A