THE ROYAL ACADEMY OF ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
On 1 September 2009, all the assets, net liabilities and undertakings of the Royal Academy of Arts, charity number 212798, were transfered to The Royal Academy of Arts, charity number 1125383, company number 6298947. From 1 September 2009 therefore, the activities of The Royal Academy of Arts, charity number 1125383, are the promotion of Arts of Design through exhibitions and education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£38,106,000
Roddion a chymynroddion | £17.91m | |
Weithgareddau elusennol | £7.33m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £12.30m | |
Buddsoddiadau | £565.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£46,604,000
Codi arian | £13.36m | |
Weithgareddau elusennol | £32.92m | |
Arall | £323.00k |
£198,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £13.69m | |
Gwariant elusennol | £32.92m |
Pobl

334 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 11 |
£70k i £80k | 6 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 3 |
£130k i £140k | 2 |
£150k i £200k | 1 |
£200k i £250k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Mai 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Jackson RA | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|||||
Anne Desmet RA | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|||||
Alistair Summers | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|||||
Ryan Gander RA | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Professor Ron Arad RA | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Katherine Fiona Jones RA | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Gillian Wearing RA | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Anthony Lewis Cohen | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Fiona Banner RA | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dame Tracey Karima Emin DBE RA | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Fiona Rae | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Conrad Shawcross RA | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Louise Wilson | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Emma Stibbon | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|||||
Rebecca Salter PRA | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|||||
Tony Baumgartner | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.32m | £36.73m | £43.38m | £43.83m | £38.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.78m | £30.81m | £33.18m | £36.67m | £46.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £27.96m | £26.41m | £22.29m | £25.54m | £17.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.30m | £7.07m | £12.26m | £11.36m | £12.30m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.04m | £3.25m | £8.83m | £6.27m | £7.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £625.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.61k | £470 | £5.94k | £655.00k | £565.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £583.97k | £842.12k | £272.40k | £1.04m | £833.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £27.17m | £21.80m | £23.57m | £25.60m | £32.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.60m | £8.27m | £9.43m | £10.75m | £13.36m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.65k | £71.68k | £81.66k | £89.00k | £134.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £5.89k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £16.83k | £735.85k | £178.87k | £319.00k | £323.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £98.48m | £97.82m | £97.98m | £103.45m | £112.06m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £806.31k | £1.87m | £1.74m | £1.77m | £2.02m | |
|
Cyfanswm asedau | £12.87m | £16.82m | £22.79m | £23.47m | £10.23m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £6.71m | £8.73m | £6.44m | £6.19m | £1.01m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £21.41m | £19.75m | £15.45m | £16.27m | £15.74m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 12 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 12 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/07/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/06/2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/02/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 MAR 2022
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROMOTION OF THE ARTS OF DESIGN. 2. THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CREATION, ENJOYMENT, APPRECIATION AND UNDERSTANDING OF THE ARTS, THROUGH EXHIBITIONS, EDUCATIONAL PROGRAMMES AND DEBATE BY ALL CHARITABLE MEANS AS THE MEMBERS OF COUNCIL MAY THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Elusennau cysylltiedig
- A F GRACE FUND
- ABBEY MEMORIAL MANAGEMENT FUNDS
- AITCHISON FUND
- ALMA TADEMA SCHOLARSHIP
- ANNIE HUGILL BEQUEST
- ARMITAGE FUND
- ARTHUR HACKER FUND
- BENEFACTORS FUND
- BIRD'S CHARITY
- BIZO FUND
- BOWLER FUND OR BOWLER PENSION
- CATHERINE ADELINE SPARKES FUND
- CHARLES WOLLASTON AWARD FUND
- COOKE FUND
- COUSINS FUND
- CRESWICK FUND
- DAVID MURRAY STUDENTSHIP FUND
- DUFF GREET FUND
- E V HARRIS'S GIFT
- EDWARD AUSTIN ABBEY MEMORIAL TRUST FUND FOR MURAL PAINTINGS IN GREAT BRITIAN
- EDWARD STOTT FUND
- EDWARD WILLIAM COOKE BEQUEST
- ERIC KENNINGTON FUND
- EXCHANGE OF STUDENTS FUND
- FRED ELWELL FUND
- G A STOREY FUND
- GEORGE FRAMPTON FUND FOR THE ENCOURAGEMENT OF THE HIGHEST FORM OF THE ART OF SCULPTURE
- GOLDHILL AWARD
- HAITE FUND
- HARRISON-WEIR FUND
- HENRIETTA MAY POYNTER BEQUEST
- HERBERT BAKER BEQUEST
- HUGH DE TWENEBROKES GLAZEBROOK FUND
- J H LORIMER FUND
- JOHN CROMPTON FUND
- LANDSEER SCHOLARSHIPS
- LEIGHTON FUND
- LEVERHULME SCHOLARSHIP FUND
- MARGARET LOUISE BAND FUND
- MISS DOROTHY M MORGAN FUND
- MISS S I V COOKE AWARD
- MRS AILEEN O'DONNELL PEET PRIZE
- NEWTON'S BEQUEST
- NORMAN SHAW FUND
- REDGRAVE FUND
- RICHARD FORD AWARD FUND
- RICHARD JACK PRIZES
- ROYAL ACADEMY OF ARTS
- ROYAL ACADEMY TRUST
- S J SOLOMAN FUND
- SANDBY FUND
- SIR FRANK AND LADY SHORT FUND
- SYDNEY LEE FUND
- TURNER FUND
- VANDELEUR SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS
- VICTORIA LEVIN FUND
- VINCENT HARRIS PRIZE FOR MURAL PAINTING
- WILLIAM HILTON FUND
- WILLIAM JOSEPH EDWARDS
- 03 Mai 1967 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BURLINGTON HOUSE
PICCADILLY
LONDON
W1J 0BD
- Ffôn:
- 02073008017
- E-bost:
- press.office@royalacademy.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window