Hanes ariannol WELBODI PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1125217
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £290.77k | £158.19k | £206.88k | £411.15k | £430.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £284.60k | £148.21k | £165.15k | £500.01k | £356.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £40.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £125.43k | £59.01k | £123.72k | £96.74k | £40.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.