Hanes ariannol WOLVERHAMPTON WANDERERS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1126799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.57m £1.56m £2.05m £2.20m £2.10m
Cyfanswm gwariant £1.13m £1.07m £1.54m £1.80m £1.96m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £55.00k £55.00k £260.62k £426.67k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £33.30k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £169.15k £155.30k £130.65k £159.11k £89.32k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £249.62k £127.51k £274.57k £191.54k £215.01k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.15m £1.28m £1.65m £1.85m £1.80m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £8.84k £29.79k £29.79k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.07m £981.40k £1.44m £1.61m £1.71m
Gwariant - Ar godi arian £63.92k £89.63k £105.43k £187.29k £245.40k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £6.05k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0