WOLVERHAMPTON WANDERERS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Wolves Community Trust began operation as a registered charity in December 2008. The department is based around five thematic areas: Sports Participation Health Education & Enterprise Social Inclusion Community Donations via Wolves Aid. In addition, Wolves Community Trust is involved in a variety of projects funded by the Premier League or Football League Trust.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Cyfanswm incwm:
£2,100,142
Roddion a chymynroddion | £89.32k | |
Weithgareddau elusennol | £1.80m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £215.01k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,959,780
Codi arian | £245.40k | |
Weithgareddau elusennol | £1.71m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £245.40k | |
Gwariant elusennol | £1.71m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £140.36k |
Pobl

74 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dudley
- Swydd Amwythig
- Swydd Stafford
- Telford & Wrekin
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2008: Cofrestrwyd
- WOLVES COMMUNITY TRUST (Enw blaenorol)
- WOLVES COMMUNITY TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Alan Rogers | Cadeirydd | 04 July 2019 |
|
|
||||
Richard Welch | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Caren Elizabeth Tonks | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
||||
Alastair Robert Purssell | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Matthew David Wild | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
RICHARD IAN SKIRROW | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £1.56m | £2.05m | £2.20m | £2.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13m | £1.07m | £1.54m | £1.80m | £1.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £55.00k | £55.00k | £260.62k | £426.67k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £169.15k | £155.30k | £130.65k | £159.11k | £89.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £249.62k | £127.51k | £274.57k | £191.54k | £215.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £1.28m | £1.65m | £1.85m | £1.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.84k | £29.79k | £29.79k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £981.40k | £1.44m | £1.61m | £1.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.92k | £89.63k | £105.43k | £187.29k | £245.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.05k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £513.11k | £445.29k | £409.93k | £374.84k | £339.99k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.91m | £2.63m | £2.57m | £3.24m | £3.56m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.02m | £1.18m | £578.10k | £812.48k | £956.99k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 07 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 07 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 18 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 18 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 19 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 19 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 JUNE 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 7 AUGUST 2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26 JUL 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY AND, IN PARTICULAR THE INHABITANTS OF WOLVERHAMPTON AND ITS SURROUNDING AREAS:- (A) TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR THE PLAYING OF ASSOCIATION FOOTBALL AND OTHER SPORTS CAPABLE OF IMPROVING HEALTH ("FACILITIES" IN THIS CLAUSE MEANS LAND; BUILDINGS, EQUIPMENT AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES); (B) TO PROVIDE AND ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR SPORT, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS WHO HAVE THE NEED FOR SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; (C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE THROUGH SUCH MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF CHARITY; (D) TO RELIEVE POVERTY OF PERSONS OR GROUPS WHO ARE OR HAVE BEEN RESIDENTS IN WOLVERHAMPTON AND ITS SURROUNDING AREAS OR WHO HAVING LIVED OUTSIDE THAT GEOGRAPHICAL AREA HAVE BEEN OR ARE ASSOCIATED WITH THE ACTIVITIES OF WOLVERHAMPTON AND ITS SURROUNDING AREARS; AND (E) ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
WOLVERHAMPTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MOLINEUX STADIUM
WATERLOO ROAD
WOLVERHAMPTON
WV1 4QR
- Ffôn:
- 07813015347
- E-bost:
- willclowes@wolves.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window