Ymddiriedolwyr FRIENDS OF PAXTON PITS NATURE RESERVE

Rhif yr elusen: 1125221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael Arthur Anderson-Brown Cadeirydd 17 February 2021
Dim ar gofnod
Maxine Biggs Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Carina Jasmine Watson Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Stephen Matthews Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Jane Woodhead Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Neal Parkin Ymddiriedolwr 17 November 2021
Dim ar gofnod
Ian Michael Crosby Ymddiriedolwr 17 February 2021
Dim ar gofnod
Alison Jean Barwell Ymddiriedolwr 18 November 2020
Dim ar gofnod
David Wilson Ymddiriedolwr 19 September 2017
Dim ar gofnod
Martin Runchman Ymddiriedolwr 04 June 2014
Dim ar gofnod
Mike Thomas Ymddiriedolwr 28 October 2013
Dim ar gofnod