TEMPLESPRINGS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Templesprings specialises in the area of Music Coaching, Lifestyle Coaching and Mentoring services. Our music coaching programs are unique and robust, and includes group courses in schools, faith organisations, and short intensive classes for individuals. Templesprings works with people who want to access professional coaching services for personal development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,136 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
- Essex
- Southend-on-sea
- Swydd Hertford
- Thurrock
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLAWAGBEMI BIDEMI REBECCA JOHNSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Abdul Otusanya | Ymddiriedolwr | 06 July 2019 |
|
|
||||
Katarzyna Wasilewska | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
PURSHER WILLIAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £242.01k | £195.76k | £168.50k | £134.27k | £254.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £257.91k | £168.48k | £177.70k | £216.55k | £232.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.34k | £14.43k | £6.40k | £19.14k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Awst 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Awst 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 07 Awst 2023 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 07 Awst 2023 | 99 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 29 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 29 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE COUNCIL FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT. 2 TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE COUNCIL FROM TIME TO TIME THINK FIT; AND 3 TO ADVANCE EDUCATION IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE COUNCIL FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
UNITED KINGDOM OR THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 London Road
GRAYS
Essex
RM17 5XY
- Ffôn:
- 01375800979
- E-bost:
- info@templesprings.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window