Hanes ariannol BREATHTAKERS OB TRUST

Rhif yr elusen: 1125330
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2011 31/10/2012 31/10/2013 31/10/2014 31/10/2015
Cyfanswm Incwm Gros £28.33k £43.54k £52.34k £59.45k £42.57k
Cyfanswm gwariant £18.59k £39.39k £56.58k £58.01k £44.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0