Hanes ariannol IFTIIN EDUCATION & DEVELOPMENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1125288
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/02/2009 | 10/02/2010 | 09/02/2011 | 09/02/2012 | 09/02/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.53k | £16.09k | £31.59k | £75.87k | £209.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.45k | £16.58k | £24.75k | £70.60k | £141.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.