Hanes ariannol SAFAR ACADEMY TRUST
Rhif yr elusen: 1125653
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £766.86k | £765.35k | £714.44k | £611.49k | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £598.92k | £693.99k | £736.98k | £645.39k | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £87.76k | £55.36k | £2.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £233.36k | £161.99k | £320.89k | £212.03k | £57.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £724.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £252.70k | £243.67k | £305.80k | £344.11k | £396.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £280.80k | £259.69k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £87.76k | £55.36k | £2.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £486.79k | £532.37k | £608.74k | £561.48k | £837.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £324.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.27k | £0 | £1.30k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £112.13k | £161.63k | £128.23k | £83.92k | £70.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.