Hanes ariannol DIVERSITY MATTERS NORTH WEST LTD
Rhif yr elusen: 1125544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.38k | £229.08k | £313.87k | £425.89k | £192.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £221.92k | £244.95k | £250.78k | £275.19k | £295.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.00k | £30.00k | £30.00k | £77.78k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.63k | £93.88k | £41.05k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.