Hanes ariannol SOLON FOUNDATION UK

Rhif yr elusen: 1125501
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £314.92k £382.14k £150.99k £2.79k £1.18k
Cyfanswm gwariant £358.27k £289.81k £187.02k £50.86k £11.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A