Hanes ariannol ADVOCACY AFTER FATAL DOMESTIC ABUSE
Rhif yr elusen: 1125973
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £249.87k | £229.41k | £366.52k | £342.70k | £451.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £219.33k | £231.76k | £353.99k | £356.42k | £453.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £80.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £5.00k | £139.00k | £100.00k | £285.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.