STREET KIDS INTERNATIONAL UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Street Kids International no longer trades. The company was dissolved on 19 November 2019
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Camden
Llywodraethu
- 12 Awst 2008: Cofrestrwyd
- 08 Chwefror 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- STREET KIDS INTERNATIONAL UK (Enw gwaith)
- STREETKIDS INTERNATIONAL UK (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £269.19k | £240.82k | £21 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £262.09k | £331.54k | £73 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | 10 Medi 2019 | 133 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | 25 Mai 2018 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | 25 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/06/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/07/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26/07/2012
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE THE SUFFERING OF POOR CHILDREN AND YOUNG ADULTS ANYWHERE IN THE WORLD INCLUDING WITHOUT LIMITATION STREET KIDS, CHILDREN WHO ARE EXPLOITED IN THE WORKING ENVIRONMENT OR OTHERWISE, CHILDREN WHO ARE IN JAILS, DETENTION CAPS OR OTHERWISE INCARCERATED AND REFUGEE CHILDREN. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF POOR CHILDREN AND YOUNG ADULTS ANYWHERE IN THE WORLD WITH THE AIM OF FOSTERING THEIR INDEPENDENCE AND SELF RESPECT, DEVELOPING THEIR PHYSICAL AND MENTAL HEALTH, AND TEACHING THEM HOW TO COPE AND SURVIVE.
Maes buddion
OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window