Hanes ariannol MAKE JESUS KNOWN

Rhif yr elusen: 1125533
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £83.20k £164.01k £260.81k £178.05k £22.81k
Cyfanswm gwariant £74.21k £162.40k £203.25k £218.26k £82.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £5.00k £12.39k £4.00k