Hanes ariannol KIRKGATE ARTS
Rhif yr elusen: 1126602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (68 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.64k | £173.64k | £173.64k | £240.09k | £290.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.16k | £239.15k | £239.15k | £223.33k | £324.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | N/A | £140.66k | N/A | £76.30k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.