ymddiriedolwyr THE GOODMAN AND RUTHIN CHARITY
Rhif yr elusen: 1126422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zoe henderson | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|||||||
Rev luke Bristowe | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||||
Martin Goldstein | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||||
Rev Gregory Kenneth Cameron | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||||
Rev Huw Bryant | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||||
Richard Barrie | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||||
Gwynne Jones | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|||||||
Nicholas Snape | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||||
Morfudd Jones | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||||
Rev NIGEL WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 18 May 2012 |
|
|||||||
Lady SUSAN HUDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.