Ymddiriedolwyr METROPOLITAN POLICE BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1125409

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve George | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Ade Adelekan | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Duncan Slade | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|||||
Rachel Walmsley | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Gavin Gaskain | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Jonathan Osborne | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Andy Picton | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Phil Van Tromp | Ymddiriedolwr | 18 December 2017 |
|
|
||||
Paul Deller | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.