ymddiriedolwyr GUILDFORD TOWN CENTRE CHAPLAINCY
Rhif yr elusen: 1126056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER ROBERT BRITTON CENG | Cadeirydd | 19 June 2015 |
|
|
||||||||
CHRISTOPHER JONATHAN BURROWS | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||||||
Tobias Nicholls | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||||||
RUTH LI LING CHEAH | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||||||
EDWARD MICHAEL VARLEY | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||||||
Rev RODERICK MARTIN PIERCE | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||||||
CAROL PAULINE CLUTTON | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||||||
Louise Mary Elizabeth Kenyon | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|||||||||
William Nigel Campion-Smith | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Rev ANDREW CHARLES WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.