Hanes ariannol EXCELLENCE CHRISTIAN SCHOOL LTD
Rhif yr elusen: 1125812
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/10/2009 | 12/10/2010 | 12/10/2011 | 12/10/2012 | 12/10/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.88k | £30.29k | £54.34k | £83.88k | £83.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.58k | £28.48k | £48.63k | £83.41k | £80.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.