Hanes ariannol THE FACET FOUNDATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1126003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.44m £405.39k £610.59k £1.71m £915.87k
Cyfanswm gwariant £1.02m £803.84k £795.10k £665.45k £2.09m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.42m N/A £609.73k £1.71m £896.86k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £576 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.44k N/A £859 £5.24k £18.01k
Incwm - Arall £15.74k N/A £0 £953 £1.00k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.02m N/A £5.84k £593.87k £12.38k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £773.73k £508 £2.05m
Gwariant - Llywodraethu £7.01k N/A £5.57k £0 £1.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.01m N/A £0 £593.87k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £15.54k £71.07k £29.20k