BROMLEY LITTLE THEATRE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our Theatre aims to promote, maintain, improve and advance education in relation to all aspects of dramatic art and the encouragement of the Arts. It aims to provide opportunities for anyone who wants to be involved in theatre and to become a vibrant community hub for diversity and inclusivity in the centre of Bromley.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Bromley
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
- BRAMLEY LITTLE THEATRE LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUCE CHRISTOPHER WALLACE | Cadeirydd | 18 July 2016 |
|
|
||||
Simon Tyrrell-Lewis | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
ALISON SHOMADE | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Colleen Batson | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
SOPHIE GISSING | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
JESSICA-ANN JENNER | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
REBECCA JANE FfRANCON DAVIES | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
RICHARD GISSING | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
PAULINE ARMOUR | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.41k | £64.33k | £88.07k | £95.96k | £211.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.05k | £74.50k | £89.02k | £83.09k | £190.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.27k | £56.19k | £4.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2019
(Mae'r cyfrifon |
15 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 FEBRUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION, PARTICULARLY (BUT WITHOUT LIMITATION) BY THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL PLAYS, OPERAS, OPERETTAS, MUSICALS AND DANCE, AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC, AND TO FORMULATE, PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES THEREFOR.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bromley Little Theatre Ltd
North Street
Bromley
BR1 1SB
- Ffôn:
- 02031891690
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window