ymddiriedolwyr BROMLEY LITTLE THEATRE LTD
Rhif yr elusen: 1132561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUCE CHRISTOPHER WALLACE | Cadeirydd | 18 July 2016 |
|
|
||||
Simon Tyrrell-Lewis | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
ALISON SHOMADE | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Colleen Batson | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
SOPHIE GISSING | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
JESSICA-ANN JENNER | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
REBECCA JANE FfRANCON DAVIES | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
RICHARD GISSING | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
PAULINE ARMOUR | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.