Hanes ariannol HOPE FOUNDATION TRUST
Rhif yr elusen: 1125660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (181 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/11/2018 | 24/11/2019 | 24/11/2020 | 24/11/2021 | 24/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.94k | £10.87k | £33.38k | £32.24k | £34.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.86k | £13.26k | £28.80k | £35.63k | £34.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.