ymddiriedolwyr THE WELSH DEE TRUST
Rhif yr elusen: 1127999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR RICHARD MICHAEL LUCAS MBBS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jonathan Moores | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Caroline Jane Dawson | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
nicolaus stuart Jenkins | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|||||
GARETH HUW EVANS | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Jeremy Mark Pierce | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Gareth Foulkes | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.