ymddiriedolwyr THE BRITISH SOCIETY OF AESTHETICS
Rhif yr elusen: 1129985
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr STACIE FRIEND | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Hans Maes | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Dr Mark Windsor | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Dr Dawn Wilson | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Dr Daisy Dixon | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Dr Clare Mac Cumhaill | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Dr Karen Simecek | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Dr Lee Walters | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|||||
Dr Adriana Clavel-Vazquez | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Dr Maarten Steenhagen | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Dr ANDREW HUDDLESTON | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
Dr Panagiotis Paris | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.