ymddiriedolwyr MILTON KEYNES YMCA LIMITED
Rhif yr elusen: 1125743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Walker | Cadeirydd | 20 September 2019 |
|
|||||
Philip Stainsby | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Benedicta Morrow | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Jennifer Swift | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Laura Margaret Keen | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|||||
Dr Vasco Fernandes | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|||||
Julia Anne Upton MBE | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
||||
Dr ANTHONY JAMES HOLDEN | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|||||
PRESTON THOMAS AYRES FCA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.