ymddiriedolwyr THE ARK CHILD OKEFORD
Rhif yr elusen: 1125688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippa May Tandoh | Cadeirydd | 10 June 2019 |
|
|
||||
Emma Louise Elsworth | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Georgina Margaret McLean | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Emma-Louise Nicholls | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Jennifer Louise Young | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Alice Lucy Witcher | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
AMY REBECCA ROSE | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Florence Rose Horsey | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Laura Bridger-Chilvers | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Erin Lawrence | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
NATASHA PIKE | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
||||
Sarah Louise McNab | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
Kathy Marie Pym | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.