Ymddiriedolwyr KENDAL MOUNTAIN SEARCH & RESCUE TEAM
Rhif yr elusen: 1125680

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Dunbavin | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Caroline Young | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Neil Adrian Davies | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Kathryn Lucy Jackson | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
David Winchester | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
Jules Nawal Winspear Funnell | Ymddiriedolwr | 07 January 2014 |
|
|
||||
Jonathan Peter Burgess | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.