Hanes ariannol THE CIVIC MEDIA PLATFORM LTD

Rhif yr elusen: 1127432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (62 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £18 £226.99k £341.32k £797.34k £356.11k
Cyfanswm gwariant £17.76k £183.93k £200.93k £859.19k £394.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £797.34k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £859.19k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £8.26k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £850.93k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A